PULLÈ Leopoldo
17 aprile 1835 - 23 marzo 1917 Nominato il 04 marzo 1905 per la categoria 03 - I deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio provenienza VenetoAttività alla Camera dei deputati
Legislatura | Collegio | Data elezione | Gruppo | |
---|---|---|---|---|
XIV | Verona II, Verona | 16 maggio 1880 | Destra | |
XV | Verona I, Verona | 29-10-1882 | Destra | |
XVI | Verona I, Verona | 23 maggio 1886 | Destra | |
XVII | Verona I, Verona | 23-11-1890 | Destra | |
XVIII | Verona II, Verona | 6-11-1892 | Destra | |
XIX | Verona II, Verona | 26 maggio 1895 | Destra | |
XX | Verona II, Verona | 21 marzo 1897 | Destra | |
XXI | Cologna Veneta, Verona | 6 gennaio 1901 | Destra | Elezione in corso di legislatura |
Cariche
Segretario (11 giugno 1886-3 agosto 1890) (11 dicembre 1890-25 febbraio 1891)