PETTINENGO (DE GENOVA DI) Ignazio
28 febbraio 1813 - 02 novembre 1896 Nominato il 12 marzo 1868 per la categoria 03 - I deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio e per la categoria 05 - I ministri segretari di Stato e per la categoria 14 - Gli ufficiali generali di terra e di mare. Tuttavia i maggiori generali e i contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività provenienza PiemonteDati anagrafici e curriculum
Luogo di nascita | Luogo di decesso |
---|---|
BIELLA (Novara) - oggi BIELLA
(Vercelli)
28 febbraio 1813 |
MONCALIERI (Torino) 02 novembre 1896 |
Padre | Madre | Coniuge | Figli |
---|---|---|---|
Francesco | PALLAVICINO CEVA DI PRIOLO Amalia |
MAROCCO Ernestina |
Amalia, sposa Filippo Giriodi di Monastero Eugenio, sposa Nina Figoli; due figlie: Adelaide Maria, Ignazia Augusta |
Fratelli | Parenti |
---|---|
Carlo Maurizio Cosimo Fortunato, sposa in prime nozze Rosa BASILIO, sposa in seconde nozze Felicita PULLINI di S. Antonino Paolo Saverio Giuseppina, sposa Leopoldo dei conti RASINI |
PETTINENGO, Carlo Vincenzo, avo paterno MONDELLA Isabella, ava paterna |
Titolo di studio
Scuola militare
Scuole militari
Accademia militare di Torino
Nobile al momento della nomina
Si
Nobile ereditario
Si
Titoli nobiliari
Conte di Pettinengo, titolo riconosciuto l'8 giugno 1894
Professioni
Militare di carriera (Esercito)
Cariche minori
Sottotenente (Regno di Sardegna) (7 gennaio 1829)
Tenente (Regno di Sardegna) (23 marzo 1831)
Capitano (Regno di Sardegna) (14 febbraio 1837)
Tenente colonnello (Regno di Sardegna-Governo provvisorio di Lombardia) (28 aprile 1848)
Carriera
Colonnello (Regno di Sardegna-Governo provvisorio di Lombardia) (20 luglio 1848)
Maggiore generale (Regno di Sardegna) (25 marzo 1858)
Tenente generale (Regno di Sardegna) (7 settembre 1860-3 novembre 1877. Data del collocamento a riposo)
Altre cariche e altri titoli
Ispettore dell'artiglieria lombarda (28 aprile 1848)
Comandante del corpo di artiglieria lombarda (16 settembre 1848)
Membro del Consiglio consultivo permanente di guerra e marina (6 gennaio 1849) (10 novembre 1849)
Intendente generale d'armata (20 giugno 1851)
Segretario generale del Ministero della guerra e della marina (10 marzo 1849)
Direttore generale del Ministero della guerra (4 giugno 1853)
Comandante generale dell'Accademia militare di Torino (25 marzo 1858)
Incaricato della Direzione generale del materiale e dell'amministrazione militare (29 agosto 1859)
Incaricato della Direzione generale delle armi speciali (30 giugno 1860)
Ispettore degli Istituti militari del Regno (12 giugno 1861)
Luogotenente di SM il Re nelle Province siciliane (5 settembre 1861)
Membro del Consiglio superiore per gli istituti di istruzione e di educazione militare (8 giugno 1862)
Presidente del Consiglio superiore per gli istituti di istruzione e di educazione militare (10 gennaio 1864)
Membro annuale del Comitato superiore delle varie armi (13 dicembre 1862)
Membro della Commissione permanente per la difesa generale dello Stato (7 gennaio 1863)
Membro supplente dell'Ordine militare di Savoia (27 dicembre 1863)
Incaricato della direzione delle operazioni militari contro il brigantaggio nelle Province meridionali del Regno (29 settembre 1867)
Presidente del Comitato dei Carabinieri (17 maggio 1877)